Archivio storico delle Elezioni Amministrative di San Severo a partire dal 1993, anno di introduzione dell'elezione diretta del sindaco con la Legge n.81 del 25 marzo 1993. Sindaci eletti e liste politiche di appartenenza.
L'8 e 9 giugno 2024 i cittadini di San Severo sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2024. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Lidya Colangelo (40 anni) con la coalizione La Città Che Vorrei, Prima San Severo, Fratelli d'Italia, Alternativa Civica, Insieme per San Severo-Azione Siamo Europei-Italia Viva-PRI.
Il 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni comunali 2019. È stato riconfermato al ballottaggio il sindaco Francesco Miglio (45 anni) con la coalizione Id Iniziativa Democratica per la Puglia, Unione di Centro, San Severo Democratica, Partito Democratico, Democratici & Socialisti.
Il 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le elezioni comunali 2014. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Francesco Miglio (40 anni) con la coalizione Lista Civica - Popolari per L'Italia, Lista Civica - San Severo Democratica, Centro Democratico, Lista Civica - la Svolta, Rifondazione Comunista, Italia dei Valori.
Il 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Gianfranco Antonio Savino (65 anni) con la lista Centrodestra (Liste Civiche).
Con D.P.R. del 24 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n.53 del 05/03/2014, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate della maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato.
Il 12 e 13 giugno 2004 si è votato per le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Michele Santarelli (47 anni) con una coalizione di Centrosinistra (Liste Civiche).
Con D.P.R. del 25 maggio 2009, pubblicato sulla G.U. n.142 del 22-06-2009, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato.
Il 13 giugno 1999 si sono tenute le elezioni amministrative ed è stato riconfermato il sindaco Giuliano Giuliani (54 anni) con la lista Centrodestra (Liste Civiche).
Il 23 aprile 1995 hanno avuto luogo le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Giuliano Giuliani (49 anni) con la lista Alleanza Nazionale.
Il 12 giugno 1994 si sono svolte le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Vincenzo Canelli (47 anni) con la lista PDS.
Con D.P.R. del 3 marzo 1995, pubblicato sulla G.U. n.66 del 20-03-1995, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato.