Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri del Comune di Casavatore con l'indicazione del partito di appartenenza o della coalizione politica al momento delle ultime elezioni comunali.
Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini di Casavatore sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2020. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Vito Marino.
Con sentenza del Consiglio di Stato è stato ribaltato il risultato elettorale del 2020 proclamando sindaco Luigi Maglione.
Vedi l'archivio storico delle elezioni comunali di Casavatore dal 1993 ad oggi.
Giunta Comunale
Nato a Casavatore (NA) il 02/12/1950
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 13/10/2021
Titolo di Studio: Laurea
Categoria Professionale: Medici Chirurghi Generici
Partito: Punto e a Capo, Alternativa per Casavatore, Idea Democratica, Partito Democratico
Nato a Napoli (NA) il 05/03/1966
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 11/11/2021
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Specialisti e Tecnici in Scienze e Attivita' Gestionali, Commerciali e Bancarie
Nata a Padova (PD) il 01/02/1963
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 26/06/2023
Nato a Napoli (NA) il 14/08/1983
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 18/11/2021
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Specialisti in Scienze Giuridiche
Nata a Napoli (NA) il 16/06/1967
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 05/11/2021
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Specialisti della Formazione e della Ricerca e Addetti a Servizi Scolastici
Nato a Casavatore (NA) il 19/06/1962
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/02/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Primo Grado
Categoria Professionale: Artigiani e Operai Specializzati
Consiglio Comunale
Nato a Boscotrecase (NA) il 18/01/1960
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Primo Grado
Categoria Professionale: Elettricisti
Partito: Punto e a Capo
Nata a Napoli (NA) il 30/12/1978
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Partito: Liberiamoci Adesso
Nata a Napoli (NA) il 19/05/1980
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Partito: Alternativa per Casavatore
Nato a Napoli (NA) il 08/07/1960
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Categoria Professionale: Esercenti o Addetti ad Attivita' Commerciali o a Servizi alle Persone
Partito: Idea Democratica
Nato a Napoli (NA) il 04/04/1982
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Partito: Partito Democratico
anni
Giuseppe Marco De RosaNato a Napoli (NA) il 09/09/1980
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Partito: Partito Democratico
Nato a Casoria (NA) il 31/07/1971
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici con Qualifiche Direttive
Partito: Casavatore Nel Cuore
Nato a Napoli (NA) il 27/12/1993
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Partito: Partito Democratico
Nata a Napoli (NA) il 17/12/1979
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Partito: Partito Democratico
Consigliere Candidato Sindaco
Nato a Napoli (NA) il 31/12/1968
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Categoria Professionale: Operatori Radiografici, Ottici, Odontotecnici e Assimilati
Partito: Casavatore Futura, Casavatore Nel Cuore, Casavatore Unita, Liberiamoci Adesso
Nata a Napoli (NA) il 11/04/1984
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Categoria Professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato
Partito: Casavatore Futura
Nato a Casavatore (NA) il 01/10/1965
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Partito: Alternativa per Casavatore
Nato a Napoli (NA) il 17/06/1987
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Partito: Alternativa per Casavatore
Nato a Casavatore (NA) il 25/05/1967
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Categoria Professionale: Rappresentanti di Commercio, Viaggiatori, Mediatori e Assimilati
Partito: Punto e a Capo
Nato a Napoli (NA) il 25/05/1967
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 23/11/2021
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Primo Grado
Categoria Professionale: Esercenti o Addetti ad Attivita' Commerciali o a Servizi alle Persone
Partito: Casavatore Unita
anni
Alessandro SorrentinoNato a Napoli (NA) il 20/04/1990
Data elezione: 20/09/2020 - Data nomina: 06/12/2021
Partito: Movimento 5 Stelle
Amministrazioni dei comuni vicini
Arzano 1,9km | Casoria 2,0km | Casandrino 4,0km | NAPOLI 4,1km | Afragola 4,1km | Grumo Nevano 4,3km | Frattamaggiore 4,5km | Melito di Napoli 4,6km | Cardito 5,1km | Casalnuovo di Napoli 5,9km | Crispano 6,0km | Volla 6,0km | Mugnano di Napoli 6,2km | Frattaminore 6,3km | Sant'Antimo 6,4km | Caivano 7,0km | Sant'Arpino (CE) 7,1km | Marano di Napoli 7,2km | Orta di Atella (CE) 7,5km | Calvizzano 7,7km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Casavatore ordinati per distanza.